倪發(fā)科(資料圖)
原標(biāo)題:安徽省原副省長(zhǎng)倪發(fā)科涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)正接受組織調(diào)查
新華網(wǎng)北京6月4日電 記者從中央紀(jì)委獲悉,安徽省原副省長(zhǎng)倪發(fā)科涉嫌嚴(yán)重違紀(jì),目前正接受組織調(diào)查。
新聞鏈接
倪發(fā)科1月已不再擔(dān)任副省長(zhǎng)職務(wù)
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)合肥2月1日綜合報(bào)道 1月28日上午,安徽省十二屆人大一次會(huì)議舉行第五次全體會(huì)議。會(huì)上,李斌當(dāng)選省人民政府省長(zhǎng),詹夏來(lái)、陳樹(shù)隆、謝廣祥、花建慧、梁衛(wèi)國(guó)、楊振超、方春明當(dāng)選副省長(zhǎng)。原副省長(zhǎng)中,1953年出生的黃海嵩、1954年出生的倪發(fā)科不再擔(dān)任副省長(zhǎng)職務(wù)。
倪發(fā)科卸任副省長(zhǎng)后的公開(kāi)活動(dòng)
據(jù)全國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局系統(tǒng)網(wǎng)站報(bào)道 3月27日上午,倪發(fā)科赴合肥公共安全技術(shù)研究院、合肥語(yǔ)音信息研究院調(diào)研。省科技廳廳長(zhǎng)徐根應(yīng)、合肥市副市長(zhǎng)吳春梅,市科技局、高新區(qū)管委會(huì)負(fù)責(zé)人陪同調(diào)研。
倪發(fā)科簡(jiǎn)歷
倪發(fā)科,男,漢族,1954年1月生,江蘇溧水人,1970年9月參加工作,1973年1月入黨,中央黨校研究生學(xué)歷。
1970年9月起歷任安徽省建設(shè)兵團(tuán)建新農(nóng)場(chǎng)知青、班長(zhǎng)、排長(zhǎng)、指導(dǎo)員、分場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng);
1976年8月任安徽省普濟(jì)圩農(nóng)場(chǎng)總場(chǎng)黨委常委、副場(chǎng)長(zhǎng)(其間:1980年10月至1981年4月在農(nóng)墾部干部學(xué)校學(xué)習(xí));
1983年10月任安徽省農(nóng)墾廳工業(yè)處副處長(zhǎng)(其間:1985年2月至1986年8月參加中央農(nóng)管學(xué)院南京農(nóng)業(yè)大學(xué)分院農(nóng)業(yè)管理專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí));
1987年1月任蕪湖市農(nóng)業(yè)局副局長(zhǎng);
1989年7月任蕪湖市農(nóng)業(yè)局局長(zhǎng)、黨委書(shū)記;
1992年3月任南陵縣委書(shū)記(1991年9月至1992年7月參加省委黨校縣處級(jí)培訓(xùn)班學(xué)習(xí));
1994年2月任蕪湖市委常委、南陵縣委書(shū)記;
1994年12月任蕪湖市政府副市長(zhǎng);
1996年3月任蕪湖市政府副市長(zhǎng)、黨組副書(shū)記;
1996年9月任蕪湖市委常委,市政府副市長(zhǎng)、黨組副書(shū)記;
1997年12月任蕪湖市委副書(shū)記,市政府副市長(zhǎng)、黨組副書(shū)記;
1998年2月任蕪湖市委副書(shū)記;
1999年10月任六安地委副書(shū)記、行署專(zhuān)員;
2000年3月任六安市委副書(shū)記、市政府市長(zhǎng);
2002年11月任六安市委書(shū)記、市政府市長(zhǎng)(2000年8月至2002年12月參加中央黨校函授學(xué)院本科班經(jīng)濟(jì)管理專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí);
2002年3月至2003年1月參加中央黨校培訓(xùn)部一年制中青班學(xué)習(xí));
2003年6月任六安市委書(shū)記、市人大常委會(huì)主任(其間:2003年3月至2005年1月參加中央黨校研究生院在職研究生班法學(xué)理論專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)):2008年1月任安徽省政府副省長(zhǎng)、黨組成員,六安市委書(shū)記、市人大常委會(huì)主任;
2008年2月至2013年1月任安徽省政府副省長(zhǎng)、黨組成員。
中共十七大代表
十屆全國(guó)人大代表
中共安徽省七屆、八屆委員會(huì)委員
(責(zé)任編輯:鑫報(bào))