房峰輝(未晉升上將時(shí)所攝資料圖)
張陽(yáng)(未晉升上將時(shí)所攝資料圖)
趙克石(未晉升上將時(shí)所攝資料圖)
張又俠(未晉升上將時(shí)所攝資料圖)
中新網(wǎng)10月25日電 據(jù)國(guó)防部網(wǎng)站最新信息披露,中國(guó)人民解放軍四總部進(jìn)行重大人事調(diào)整,以下為人員調(diào)整信息:
總參謀部
房峰輝任中國(guó)人民解放軍總參謀長(zhǎng)
據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)防部網(wǎng)最新信息披露,房峰輝(上將)出任中國(guó)人民解放軍總參謀長(zhǎng)。
10月25日,國(guó)防部網(wǎng)軍委總部領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)庫(kù)出現(xiàn)更新,在總參謀部版塊中,中國(guó)人民解放軍總參謀長(zhǎng)已更新為房峰輝(上將)。
房峰輝于1951年4月出生,陜西咸陽(yáng)人。1968年2月入伍,歷任排長(zhǎng),團(tuán)、師、軍司令部作訓(xùn)參謀,軍黨委秘書,師司令部作訓(xùn)科長(zhǎng),團(tuán)參謀長(zhǎng)、團(tuán)長(zhǎng)、師參謀長(zhǎng),新疆軍區(qū)副參謀長(zhǎng),師長(zhǎng),集團(tuán)軍參謀長(zhǎng)、副軍長(zhǎng)、軍長(zhǎng),廣州軍區(qū)參謀長(zhǎng),北京軍區(qū)司令員。2009年10月1日曾擔(dān)任國(guó)慶閱兵總指揮。
房峰輝于1951年4月出生,陜西咸陽(yáng)人。1968年2月入伍,歷任排長(zhǎng),團(tuán)、師、軍司令部作訓(xùn)參謀,軍黨委秘書,師司令部作訓(xùn)科長(zhǎng),團(tuán)參謀長(zhǎng)、團(tuán)長(zhǎng)、師參謀長(zhǎng),新疆軍區(qū)副參謀長(zhǎng),師長(zhǎng),集團(tuán)軍參謀長(zhǎng)、副軍長(zhǎng)、軍長(zhǎng),廣州軍區(qū)參謀長(zhǎng),北京軍區(qū)司令員。2009年10月1日曾擔(dān)任國(guó)慶閱兵總指揮。
王冠中任中國(guó)人民解放軍副總參謀長(zhǎng)
據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)防部網(wǎng)最新信息披露,王冠中(中將)出任中國(guó)人民解放軍副總參謀長(zhǎng)。
10月25日,國(guó)防部網(wǎng)軍委總部領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)庫(kù)出現(xiàn)更新,總參謀部版塊顯示,王冠中(中將)已出任中國(guó)人民解放軍副總參謀長(zhǎng)。
戚建國(guó)任中國(guó)人民解放軍副總參謀長(zhǎng)
據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)防部網(wǎng)最新信息披露,戚建國(guó)(中將)出任中國(guó)人民解放軍副總參謀長(zhǎng)。
10月25日,國(guó)防部網(wǎng)軍委總部領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)庫(kù)出現(xiàn)更新,總參謀部版塊顯示,戚建國(guó)(中將)已出任中國(guó)人民解放軍副總參謀長(zhǎng)。
總政治部
張陽(yáng)任中國(guó)人民解放軍總政治部主任
中國(guó)軍網(wǎng)北京10月25日電 據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)防部網(wǎng)最新信息披露,張陽(yáng)(上將)出任中國(guó)人民解放軍總政治部主任。
10月25日,國(guó)防部網(wǎng)軍委總部領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)庫(kù)出現(xiàn)更新,在總政治部版塊中,中國(guó)人民解放軍總政治部主任已更新為張陽(yáng)(上將)。
據(jù)媒體公開(kāi)報(bào)道,張陽(yáng)是河北武強(qiáng)人,1968年2月參加工作,國(guó)防大學(xué)基本系、中共中央黨校行政管理專業(yè)畢業(yè),歷任陸軍某師政治委員,陸軍某集團(tuán)軍政治部主任、集團(tuán)軍政委等職。
2004年12月,張陽(yáng)升任廣州軍區(qū)政治部主任、軍區(qū)黨委常委,2006年7月被授予中將軍銜。
2007年9月,張陽(yáng)晉升廣州軍區(qū)政委,由此成為正大軍區(qū)級(jí)將領(lǐng),并在中共十七大上當(dāng)選中央委員,2010年7月,張陽(yáng)被授予上將軍銜。
根據(jù)公開(kāi)報(bào)道,張陽(yáng)的軍旅生涯中,幾乎都在政工系統(tǒng)服役,長(zhǎng)期擔(dān)任部隊(duì)的政治主官。擔(dān)任某集團(tuán)軍政治委員一職時(shí),張陽(yáng)曾領(lǐng)導(dǎo)廣州軍區(qū)某摩托化步兵師改編為機(jī)械化步兵師,2008年初,時(shí)任廣州軍區(qū)司令員章沁生和政委張陽(yáng)率領(lǐng)軍區(qū)部隊(duì),接連經(jīng)受軍事斗爭(zhēng)準(zhǔn)備、抗擊南方雨雪冰凍災(zāi)害、支援四川抗震救災(zāi)、奧運(yùn)會(huì)香港賽區(qū)安保、赴緬甸醫(yī)療救援,以及中泰聯(lián)合反恐演練等重要軍事行動(dòng)和任務(wù)的挑戰(zhàn)考驗(yàn),完成各項(xiàng)任務(wù)。
杜金才兼任軍紀(jì)委書記
據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)防部網(wǎng)最新信息披露,中國(guó)人民解放軍總政治部副主任杜金才(上將)兼任軍紀(jì)委書記。
10月25日,國(guó)防部網(wǎng)軍委總部領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)庫(kù)出現(xiàn)更新,總政治部版塊顯示,中國(guó)人民解放軍總政治部副主任杜金才(上將)兼任軍紀(jì)委書記。
殷方龍任中國(guó)人民解放軍總政治部副主任
據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)防部網(wǎng)最新信息披露,殷方龍(中將)出任中國(guó)人民解放軍總政治部副主任。
10月25日,國(guó)防部網(wǎng)軍委總部領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)庫(kù)出現(xiàn)更新,總政治部版塊顯示,殷方龍(中將)已出任中國(guó)人民解放軍總政治部副主任。
總后勤部
趙克石任中國(guó)人民解放軍總后勤部部長(zhǎng)
據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)防部網(wǎng)最新信息披露,趙克石(上將)出任中國(guó)人民解放軍總后勤部部長(zhǎng)。
10月25日,國(guó)防部網(wǎng)軍委總部領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)庫(kù)出現(xiàn)更新,在總后勤部版塊中,中國(guó)人民解放軍總后勤部部長(zhǎng)已更新為趙克石(上將)。
趙克石,1947年11月生,河北高陽(yáng)人。1968年1月參加中國(guó)人民解放軍。歷任南京軍區(qū)軍訓(xùn)部部長(zhǎng),陸軍31集團(tuán)軍參謀長(zhǎng),南京軍區(qū)副參謀長(zhǎng)。2000年12月任陸軍第31集團(tuán)軍軍長(zhǎng)。2004年6月任南京軍區(qū)參謀長(zhǎng)。2007年6月任2012年10月任南京軍區(qū)司令員。2010年7月晉升上將軍銜。中共十七屆中央委員。
趙克石,1947年11月生,河北高陽(yáng)人。1968年1月參加中國(guó)人民解放軍。歷任南京軍區(qū)軍訓(xùn)部部長(zhǎng),陸軍31集團(tuán)軍參謀長(zhǎng),南京軍區(qū)副參謀長(zhǎng)。2000年12月任陸軍第31集團(tuán)軍軍長(zhǎng)。2004年6月任南京軍區(qū)參謀長(zhǎng)。2007年6月任2012年10月任南京軍區(qū)司令員。2010年7月晉升上將軍銜。中共十七屆中央委員。
總裝備部
張又俠任中國(guó)人民解放軍總裝備部部長(zhǎng)
據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)防部網(wǎng)最新信息披露,張又俠(上將)出任中國(guó)人民解放軍總裝備部部長(zhǎng)。
張又俠1950年7月生于北京。1968年參軍,歷任連長(zhǎng)、副團(tuán)長(zhǎng)、團(tuán)長(zhǎng)、副師長(zhǎng)、師長(zhǎng),集團(tuán)軍副軍長(zhǎng)、軍長(zhǎng),2005年12月任北京軍區(qū)副司令員,2007年9月任沈陽(yáng)軍區(qū)司令員。中共第十七屆中央委員。
張又俠1997年晉升少將軍銜,2007年7月晉升中將軍銜。2011年7月晉升為上將。
張又俠父親為開(kāi)國(guó)上將張宗遜,曾參加秋收起義,解放后任總參副總長(zhǎng),1955年與王震、賀炳炎等一起被授予上將軍銜,1973年任總后勤部部長(zhǎng)。
張又俠曾率部在老山作戰(zhàn)
而1950年出生的張又俠18歲參軍,用近40年的時(shí)間從戰(zhàn)士一直做到了沈陽(yáng)軍區(qū)司令員。在80年代曾率部在老山作戰(zhàn),從而成為現(xiàn)任高級(jí)將領(lǐng)中為數(shù)不多的有實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的軍事指揮員。據(jù)了解,解放軍軍史上首對(duì)“父子上將”是原軍委副主席張震和現(xiàn)任二炮政委張海陽(yáng);兩者分別在1988年和2009年被授予上將軍銜。