據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局網(wǎng)站消息,日前,經(jīng)中央批準(zhǔn),王德學(xué)同志任國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局黨組副書記,付建華同志兼任國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局局長(zhǎng),趙鐵錘同志不再擔(dān)任國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局副局長(zhǎng)、黨組成員和國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局局長(zhǎng)職務(wù)。
王德學(xué)簡(jiǎn)歷:
王德學(xué),男,漢族,吉林榆樹人,1954年3月出生,1972年10月參加工作,1974年10月加入中國(guó)共產(chǎn)黨。昆明工學(xué)院采礦系畢業(yè),碩士研究生文化,教授級(jí)高級(jí)工程師。
1972年10月至1976年6月,先后任吉林省水曲柳粘土礦團(tuán)委專職委員兼機(jī)關(guān)團(tuán)支部書記、西坑口生產(chǎn)區(qū)區(qū)長(zhǎng)、礦黨委秘書、東坑口黨支部書記兼坑長(zhǎng);
1976年6月至12月任吉林省委駐通化鋼鐵公司工作組成員; 1976年12月至1978年7月任吉林省冶金廳礦山處負(fù)責(zé)人(副處級(jí));
1978年7月至1981年1月任吉林省水曲柳粘土礦黨委委員、政治處主任兼“兩辦”主任;1981年1月至1983年1月在昆明工學(xué)院學(xué)習(xí);
1983年2月至1989年8月任中國(guó)黃金總公司吉林海溝金礦礦長(zhǎng);
1989年8月至1990年12月任國(guó)家黃金局(中國(guó)黃金總公司)體改處處長(zhǎng);
1990年12月至1993年2月任河南省黃金局(中國(guó)黃金河南公司)副局長(zhǎng)、副經(jīng)理兼中原冶煉廠廠長(zhǎng);
1993年2月至6月任中國(guó)黃金總公司總經(jīng)理助理(副總經(jīng)理級(jí));
1993年6月至1997年6月任中國(guó)黃金總公司副總經(jīng)理;
1995年9月至1997年7月吉林大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院碩士研究生畢業(yè);
1997年6月至1998年7月任冶金工業(yè)部黃金管理局局長(zhǎng)、中國(guó)黃金學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)、中國(guó)黃金職工思想政治工作研究會(huì)會(huì)長(zhǎng);
1998年7月至2001年2月國(guó)家經(jīng)貿(mào)委黃金管理局(中國(guó)黃金總公司)局長(zhǎng)、黨委書記、法人代表;
2001年2月至2005年2月,任國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局)黨組成員、副局長(zhǎng);
2005年2月起任國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局副局長(zhǎng)、黨組成員;
2005年12月起兼任國(guó)家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心主任、黨委書記;
2006年6月起兼任國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局直屬機(jī)關(guān)黨委書記;2006年7月起兼任中共國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局黨校校長(zhǎng);
2012年2月起任國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局黨組副書記。
(資料據(jù)國(guó)家安全生生監(jiān)督管理總局官方網(wǎng)站)
(責(zé)任編輯:鑫報(bào))